Entreprise : OROFLOR - SIREN 447 984 543
Identité
Dénomination
OROFLOR
SIREN (siège)
447 984 543
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2003
Début d’activité
01/04/2003
Date de fin de la personne morale
03/04/2102
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, les apports, souscriptions, achats et ventes d'actions, obligations, droits sociaux, valeurs mobilières dans toute société, affaire ou entreprise ; La Prestation de service, l'étude, l'assistance .
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
804000 EUR
Adresse du siège
343 RUE DE BRETAGNE 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUVE ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
LAVAL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44798454300010
Nom commercial
OROFLOR
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, les apports, souscriptions, achats et ventes d'actions, obligations, droits sociaux, valeurs mobilières dans toute société, affaire ou entreprise ; La Prestation de service, l'étude, l'assistance .
Autres Activités
La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, les apports, souscriptions, achats et ventes d'actions, obligations, droits sociaux, valeurs mobilières dans toute société, affaire ou entreprise ; La Prestation de service, l'étude, l'assistance .
Adresse
343 RUE DE BRETAGNE
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4184
Date d'ajout
05/11/2009
Description
Transformation de la société à compter du 01/10/2009 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2009 : Partant : SARL SOCIETE AEXPERT, Commissaire aux comptes titulaire Partant : LEPINAY Vincent, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : SAUVE Alain, Président devient Gérant(e) Journal : Ouest-France du 20/10/2009
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).