Entreprise : M.D.J.C - SIREN 447 957 150
Identité
(Entreprise radiée le 12/01/2022)
Dénomination
M.D.J.C
Sigle
MDJC
SIREN (siège)
447 957 150
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2003
Fermeture de l'établissement - 44795715000017
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2020
Date de fin de la personne morale
03/04/2102
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
384 IMP DE GRECE 13127 VITROLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE L'ANJOLY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MACCA JEAN-CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Port-de-Bouc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44795715000017
Enseigne
TI YANN
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Snack restauration rapide
Adresse
384 IMP 384 impasse de Grèce
13127 , Vitrolles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC de l'Anjoly
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
503
Date d'ajout
12/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/12/2021
Description
Dissolution à compter du 22/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/11/2021, liquidateur : MACCA Jean-Claude, siège de la liquidation : Saint-Jean Campagne Roque 13110 Port-de-Bouc, parution de la publicité légale : tpbm-presse.com paru le 10/12/2021
Numéro d'observation
8008
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
2731
Date d'ajout
02/06/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 28/04/2006 : Partant : Maisonneuve Denis, co gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).