Entreprise : B.M. INGENIERIE - SIREN 447 911 736
Identité
Dénomination
B.M. INGENIERIE
SIREN (siège)
447 911 736
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2003
Début d’activité
01/04/2003
Date de fin de la personne morale
26/03/2102
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2004
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'ingénierie liée au bâtiment, la maîtrise d'oeuvre, l'activité de contractant général, la commercialisation sous toutes ses formes, l'achat, la vente, la location, la construction, la rénovation de bâtiments
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
69670 VAUGNERAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES DEUX VALLEES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REY JEAN-PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
HOLDING B.L.S
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vaugneray
Dénomination
ODICEO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44791173600018
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Ingénierie liée au bâtiment, maîtrise d'oeuvre, contractant général, la commercialisation sous toutes ses formes, achat, vente, location, construction, rénovation
Adresse
Zone Artisanale ou Zone d'Activité des 2 Vallées
69670 , VAUGNERAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES DEUX VALLEES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/000790
Date d'ajout
04/01/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/01/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/000713
Date d'ajout
04/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/01/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/042852
Date d'ajout
30/08/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/08/2016 prononçant la la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 30/10/2016. Liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON
Numéro d'observation
F16/018619
Date d'ajout
31/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/03/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur BONNET Christian, Juge commissaire suppléant : Monsieur AUZAL Jean-François, Mandataire Judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 24/03/2016
Numéro d'observation
F15/032797
Date d'ajout
14/08/2015
Description
Prorogation exceptionnelle de la date de clôture statutaire au 31/12/2015 à compter du 06/07/2015
Numéro d'observation
F14/019333
Date d'ajout
15/05/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/03/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).