Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUT DE BOIS COLOMBES - SIREN 447 876 756
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUT DE BOIS COLOMBES
SIREN (siège)
447 876 756
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2005
Début d’activité
04/12/2002
Date de fin de la personne morale
18/10/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre SARL coopérative
Activité principale
établissement de crédit
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
90 EUR
Adresse du siège
1 RUE MERTENS 92270 BOIS-COLOMBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELMAHDI YASMINA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Bois-Colombes
Nom, Prénom(s)
BOUGLET PATRICK
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
FILLION JACQUELINE , SIMONE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GILTAT NICOLE
Nom d'usage
BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Bois-Colombes
Nom, Prénom(s)
LORILLON MICHELINE
Qualité
Autre, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Bois-Colombes
Nom, Prénom(s)
PERETTE VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Bois-Colombes
Nom, Prénom(s)
PLACHTA FRANCOISE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Bois-Colombes
Nom, Prénom(s)
SAUVAL CHRISTINE
Nom d'usage
MONTAGNIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Bois-d'Arcy
Nom, Prénom(s)
VELLAY LUC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Bois-Colombes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/12/2002
Siret
44787675600027
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
établissement de crédit
Autres Activités
établissement de crédit
Adresse
1 RUE MERTENS
92270 , BOIS-COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2002
Siret
44787675600019
Code APE
651D
Adresse
1 RUE DE LA TOUR DES DAMES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/10/2017
Description
Bilan à exclure temporairement des relances
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/02/2017
Description
Bilan à exclure temporairement des relances
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/08/2007
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07003758
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/10/2005
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).