Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN - SIREN 447 876 541
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN
SIREN (siège)
447 876 541
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2004
Début d’activité
01/04/2004
Date de fin de la personne morale
11/10/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre SARL coopérative
Activités principales de l’objet social
Etablissement de crédit et opérations de courtage en matières d'assurances et plus généralement toutes activités d'intermédiation en assurance.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
90 EUR
Adresse du siège
2 RUE EUGENE ET MARIE LOUISE CORNET 93500 PANTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANNETTE MARIE , NELLY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Noisy-le-Sec
Nom, Prénom(s)
BARCELOT NATHALIE
Nom d'usage
BARCELOT BUHL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
BERGHEAUD STEPHANE , DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
BRIENT JEAN-JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
EL MATIAR YASIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Dugny
Nom, Prénom(s)
KNOCKAERT REMY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
MEIGNIN WILLIAM , LUCIEN , ROBERT
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
PIROELLE CATHERINE , REGINE
Nom d'usage
KETTLER
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
ZARKA MICHELE , MAYA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Pantin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
44787654100031
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Etablissement de crédit et opérations de courtage en matières d'assurances et plus généralement toutes activités d'intermédiation en assurance.
Autres Activités
Etablissement de crédit et opérations de courtage en matières d'assurances et plus généralement toutes activités d'intermédiation en assurance.
Adresse
2 RUE EUGENE ET MARIE LOUISE CORNET
93500 , PANTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2002
Siret
44787654100015
Code APE
651D
Adresse
1 RUE DE LA TOUR DES DAMES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
44787654100023
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
105 AV JEAN LOLIVE
93500 , PANTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44336
Date d'ajout
03/08/2007
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07003758
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15077
Date d'ajout
12/10/2004
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège DATE D EFFET 01-04-2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).