Entreprise : TY VAL SAS - SIREN 447 835 828
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2023)
Dénomination
TY VAL SAS
SIREN (siège)
447 835 828
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2014
Date de fin de la personne morale
08/05/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
10 PL DE LA VICTOIRE 03200 VICHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRELET PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Vichy
Nom, Prénom(s)
NECTOUX DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Flour
Nom, Prénom(s)
GUILLANEUF PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2013
Siret
44783582800032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux, prises de participations, sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés exerçant toutes activités. Assistance en matière administrative, comptable, financière, et en matière de gestion. Services commerciaux au profit des filiales.
Adresse
10 PL 10 place de la Victoire
03200 , Vichy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2003
Siret
44783582800024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
31 BD SAINT JEAN
63100 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/2003
Siret
44783582800016
Adresse
47 RUE MAURICE FLANDIN
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2099
Date d'ajout
29/03/2023
Description
Radiation d’office suite à clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 28/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3604
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 03/09/2019 avec poursuite d'activité jusqu'au 03/12/2019 pour les besoins de la procédure uniquement Liquidateur judiciaire : SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître RAYNAUD Pascal - 4/6, rue Pétillat - Résidence Les Lilas - Bât. C - 03200 Vichy
Numéro d'observation
1264
Date d'ajout
24/03/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/10/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).