Entreprise : DIDIER HOLDING - SIREN 447 784 927
Identité
Dénomination
DIDIER HOLDING
SIREN (siège)
447 784 927
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2003
Début d’activité
26/12/2002
Date de fin de la personne morale
25/03/2053
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prise de participation, gestion, administration, animation de groupe et des filiales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1964640 EUR
Adresse du siège
ZAC ETANG Z ABRICOT 97200 FORT DE FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BIO SERVICES ANTILLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLABIK DIDIER , MARC , ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Fort-De-France
Dénomination
RVJ AUDIT ET ASSOCIÉS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/12/2002
Siret
44778492700025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation, gestion, administration, animation de groupe et des filiales.
Autres Activités
Prise de participation, gestion, administration, animation de groupe et des filiales.
Adresse
ZAC ETANG Z ABRICOT
97200 , FORT DE FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BIO SERVICES ANTILLES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/2002
Siret
44778492700017
Code APE
741J
Adresse
76 RTE DE L’UNION
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIDIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1933
Date d'ajout
08/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/01/2010 : Partant : SAULE Thierry, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : SA KPMG ENTREPRISES, Commissaire aux comptes titulaire devient Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
100
Date d'ajout
13/01/2004
Description
Transfert du siège social ANCIENNE ADRESSE : DIDIER - 76 RTE DE L'UNION 97200 FORT DE FRANCE NOUVELLE ADRESSE : C/O BIO SERVICES ANTILLES '"BSA" - ZAC DE L'ETANG Z'ABRICOT 97200 FORT DE FRANCE Date d'effet : 01/09/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).