Entreprise : SCI LA TOUR DE SEVRE - SIREN 447 780 008
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2018)
Dénomination
SCI LA TOUR DE SEVRE
SIREN (siège)
447 780 008
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2003
Fermeture de l'établissement - 44778000800010
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2018
Date de fin de la personne morale
18/03/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
44 AV LEON GAMBETTA 49300 CHOLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
COMPAGNIE IMMOBILIERE DES PAYS DE LA LOIRE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
CHOLET
Dénomination
SARL GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Cholet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/03/2003
Siret
44778000800010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation D un collectif D environ 72 logement Situé à Rezé (44) - 125 rue Jean-baptiste Vigier En vue de leur vente en totalité ou par fraction a des tiers
Adresse
44 AV 44 avenue Gambetta
49300 , Cholet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5186
Date d'ajout
07/12/2018
Description
Radiation du RCS le 07/12/2018 avec effet au 31/10/2018 RADIATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4199
Date d'ajout
06/11/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 19/10/2018 Liquidateur : COMPAGNIE IMMOBILIERE DES PAYS DE LA LOIRE (SAS) Le siège de la liquidation est fixé à : 44 avenue Gambetta 49300 Cholet Journal d'annonces légales : ouest france en date du 25/10/2018
Numéro d'observation
9978
Date d'ajout
30/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2014 : Modifié : COMPAGNIE IMMOBILIERE DES PAYS DE LA LOIRE (SAS) représentée par BORDERON Gabriel, Gérant, Associé indéfiniment responsable en remplacement de FANCHON NORBERT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).