Entreprise : SOCIETE CIVILE LES 2 GROSNES - SIREN 447 760 075
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LES 2 GROSNES
SIREN (siège)
447 760 075
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2003
Début d’activité
31/01/2003
Date de fin de la personne morale
02/04/2102
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Construction, gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, propriété, administration, exploitation par bail, location, échange, acquisition de biens.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
21420 EUR
Adresse du siège
MONTILLET 71520 TRAMAYES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR UHATR CHRISTIAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRON PHILIPPE , ROBERT , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Tramayes
Nom, Prénom(s)
BERTHILLOT SEBASTIEN , THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Matour
Nom, Prénom(s)
FLOREE CHARLES , HERVE , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1993
Commune de résidence
Cenves
Nom, Prénom(s)
LESCUT CHRISTOPHE , FRANCIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Matour
Nom, Prénom(s)
NEGNY VINCENT , DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Tramayes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/01/2003
Siret
44776007500013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction, gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, propriété, administration, exploitation par bail, location, échange, acquisition de biens.
Autres Activités
Construction, gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, propriété, administration, exploitation par bail, location, échange, acquisition de biens.
Adresse
MONTILLET
71520 , TRAMAYES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR UHATR CHRISTIAN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/006049
Date d'ajout
16/09/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/006048
Date d'ajout
16/09/2022
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur NEGNY Vincent Ancienne Adresse : Lieu-dit Champvent 71520 TRAMAYES Nouvelle Adresse : 124 Chemin des Carillons 71520 TRAMAYES Monsieur LESCUT Christophe Ancienne Adresse : Lieu-dit le Bief 71520 MATOUR Nouvelle Adresse : 55 Chemin des Combots 71520 MATOUR Monsieur BARRON Philippe Ancienne Adresse : Lieu-dit Champvent 71520 TRAMAYES Nouvelle Adresse : 1620 Route de Pierreclos 71520 TRAMAYES Monsieur BERTHILLOT Sébastien Ancienne Adresse : 8 Lotissement du Bourg 71520 MATOUR Nouvelle Adresse : 6 Rue du Pontet 71520 MATOUR Monsieur FLOREE Charles Ancienne Adresse : Lieu-dit Champvent 71520 TRAMAYES Nouvelle Adresse : 506 Rue des Montgerauds 69840 CENVES
Numéro d'observation
F22/006048
Date d'ajout
16/09/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : UHART Christian nom d'usage : UHART Christian n'est plus gérant UHART Christian nom d'usage : UHART Christian n'est plus Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 17 mars 2003 - N° A479 - La renaissance du 21 février 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).