Entreprise : SCI LARRICAU - SIREN 447 744 574
Identité
Dénomination
SCI LARRICAU
SIREN (siège)
447 744 574
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2003
Début d’activité
08/02/2003
Date de fin de la personne morale
24/03/2053
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration, disposition, exploitation, location d'immeubles, valeurs mobilières, etc.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
215400 EUR
Adresse du siège
LD LARRICAU 32320 CASTELNAU D'ANGLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LASPORTES JOEL , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Castelnau d'Angles
Nom, Prénom(s)
LASPORTES PATRICK , CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Mirande
Nom, Prénom(s)
LASPORTES DENIS , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
La Teste de Buch
Nom, Prénom(s)
LASPORTES JOSIAN , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Castelnau d'Angles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/02/2003
Siret
44774457400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, disposition, exploitation, location d'immeubles, valeurs mobilières, etc.
Autres Activités
Acquisition, administration, disposition, exploitation, location d'immeubles, valeurs mobilières, etc.
Adresse
LD LARRICAU
32320 , CASTELNAU D'ANGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1168
Date d'ajout
18/04/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 01/12/2007 Ancien : 13400 EUR Nouveau : 215400 EUR Changement de dénomination à compter du 01/12/2007 Ancienne : SCI CABANOT Nouvelle : SCI LARRICAU Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2007 : Changement de qualité : LASPORTES Joël Paul, GÉRANT ASSOCIÉ devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : LASPORTES Denis Georges, ASSOCIÉ devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : LASPORTES Patrick Christian, ASSOCIÉ devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : LASPORTES Josian Marcel, ASSOCIÉ devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3313
Date d'ajout
30/12/2005
Description
- Mise à jour des Statuts suite au décès d'un associé. - Régularisation des Associés sur l'extrait K.BIS Date d'effet : 25/09/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).