Entreprise : VAPOR'S - SIREN 447 742 263
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2023)
Dénomination
VAPOR'S
SIREN (siège)
447 742 263
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2003
Date de fin de la personne morale
18/03/2102
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2004
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
521 AV PASTEUR 38420 LE VERSOUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ-MARTINEZ MIGUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Le Versoud
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44774226300018
Adresse
14 RUE MARIUS CHARLES
38420 , DOMENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/2003
Siret
44774226300026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 DE L'ETANG
38610 , GIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE MAYENCIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2013
Siret
44774226300034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
7 RUE DE CHARTREUSE
38190 , FROGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/12/2013
Siret
44774226300042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
521 AV PASTEUR
38420 , LE VERSOUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/027016
Date d'ajout
15/11/2023
Description
Radiation en date du 15/11/2023 - Clôture des opérations de liquidation 31/05/2023 (Assemblée générale en date du 28/09/2023).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/017318
Date d'ajout
11/07/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/05/2023
Numéro d'observation
F23/017318
Date d'ajout
11/07/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/05/2023 - Siège de la liquidation : 521 Avenue Pasteur 38420 LE VERSOUD - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 12/07/2023
Numéro d'observation
F16/006000
Date d'ajout
12/04/2016
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - VAPOR'S 521 Avenue Pasteur 38420 LE VERSOUD, 799 046 545 RCS GTC Grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 31/03/2016
Numéro d'observation
F14/000831
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 7 Rue de Chartreuse 38190 FROGES au 521 Avenue Pasteur 38420 LE VERSOUD à compter du 16/12/2013
Numéro d'observation
F13/005856
Date d'ajout
12/04/2013
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 16 Rue de l'Etang ZI De Mayencin 38610 GIERES au 7 Rue de Chartreuse 38190 FROGES à compter du 01/03/2013.
Numéro d'observation
F03/014013
Date d'ajout
15/12/2003
Description
Transfert du siège social et établissement principal de DOMENE (38420) 14 rue Marius Charles au GIERES (38610) 16 rue de l'Etang ZI de Mayencin à compter du 08/10/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).