Entreprise : SCI LA CROIX - SIREN 447 738 352
Identité
(Entreprise radiée le 02/07/2020)
Dénomination
SCI LA CROIX
SIREN (siège)
447 738 352
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2003
Date de fin de la personne morale
16/03/2102
Date de clôture
31/05
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
209100 EUR
Adresse du siège
HAMEAU LA CROIX 50340 TREAUVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tréauville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEMAINS LAURENCE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
NIVAULT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Paris 19
Nom, Prénom(s)
BONNEMAINS LUC , MARIE , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
TORCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2003
Siret
44773835200015
Nom commercial
SCI LA CROIX
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété,mise en valeur,administration et exploitation par bail,location, crédit bail de tous immeubles,placements
Adresse
Hameau la Croix
50340 , Les pieux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tréauville
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2176
Date d'ajout
02/07/2020
Description
Radiation du RCS le 02/07/2020 avec effet au 09/03/2020 La presse de la manche en date du 11/03/2020 - PV AGE en date du 02/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1271
Date d'ajout
17/04/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 02/03/2020 Liquidateur : NIVAULT Laurence, Marie, Louise Le siège de la liquidation est fixé à : 25 rue des Lilas 75019 Paris Journal d'annonces légales : La presse de la Manche en date du 02/03/2020 - PV AGE en date du 02/03/2020
Numéro d'observation
933
Date d'ajout
15/04/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 09/02/2015 : Partant : LEVALLOIS Marie Louise Thérèse, Gérant - Changement de qualité : NIVAULT Laurence, Marie, Louise, devient Gérant, Associé - Maintenu : BONNEMAINS Luc, Marie, René, Associé - La gazette de la manche en date du 08/04/2015 - PV AGE en date du 22/01/2015 et 09/02/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).