Entreprise : EMERA - SIREN 447 738 121
Identité
(Entreprise radiée le 20/04/2022)
Dénomination
EMERA
SIREN (siège)
447 738 121
Date d'immatriculation au RNE
30/12/2005
Date de fin de la personne morale
29/12/2102
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
36 AV DE LA REPUBLIQUE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNO JOETA , MARIE , FABIOLA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Lognes
Nom, Prénom(s)
ZETLAOUI JULIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Tours
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44773812100014
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
détention et administration de parts détenues dans d'autres sociétés, activité de conseil, assistance en matière de gestion commerciale, administrative, logistique et informatique. Formation professionnelle en matière comptable, fiscale, informatique et sociale
Adresse
28 RUE 28 rue des Granges Galand
37550 , Saint-Avertin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/10/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44773812100022
Code APE
741J
Adresse
36 AV DE LA REPUBLIQUE
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39156
Date d'ajout
20/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
90950
Date d'ajout
06/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS En date du 04/12/2018 Rectifie le jugement rendu le 23-10-2018 COMME SUIT : clôture pour extinction du passif et non pour insuffisance d'actif Comme suit :
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
05/12/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Tours EN DATE DU 04-12-2018 RECTIFIE LE JUGEMENT RENDU LE 23-10-2018 COMME SUIT : clôture pour extinction du passif et non pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
86838
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOURS rendue le 17/10/2018 nommant Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 17/10/2018 , la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 17/10/2018 , la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
85288
Date d'ajout
25/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 23/10/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 25/10/2018
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 23/10/2018
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/02/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours, du 4 ja nvier 2008 avec effet au 1er janvier 2008, remplac e Maître Francis VILLA, liquidateur, par la Selarl FRANCIS VILLA, 18, rue Néricault Destouches 37000 TOURS, qui est nommée liquidateur.
Numéro d'observation
22002
Date d'ajout
04/08/2008
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/04/2008 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS A PRONONCE L EXTENSION DE LA LIQUIDATION A LA SOCIETE ZETA 59 RTE DE MOUFIA 97490 SAINTE CLOTILDE. CONFUSION DE L ACTIF ET DU PASSIF DES TITULAIRES
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/04/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 08/04 /2008 étendant la procédure de liquidation judicia ire de la Sàrl EMERA à la SCI ZETA Liquidateur : S elarl Francis Villa, mission conduite par Maître F rancis VILLA 18 rue Néricault Destouches 37000 Tou rs
Numéro d'observation
70795
Date d'ajout
30/10/2006
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/10/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS, A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL EMERA, A NOMME LIQUIDATEUR : ME VILLA FRANCIS 18 RUE NERICAULT DESTOUCHES 37000 TOURS.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
18/10/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 17/10 /2006 prononçant la liquidation judiciaire. Liquid ateur : ME VILLA Francis 18 rue Néricault Destouch es 37000 TOURS
Numéro d'observation
62736
Date d'ajout
20/07/2006
Description
PAR JUGEMENT DU 06/06/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS, A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL EMERA, A NOMME ME VILLA FRANCIS MANDATAIRE JUDICIAIRE, ADMINISTRATEUR ME FRANCK MICHEL MEMBRE DE LA SELARL D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES F.MICHEL-D.VALDMANA.MIROITE-M.C. VOGEL DONT LE SIEGE SOCIAL EST 10 ALLEE PIERRE DE COUBERTIN 78000 VERSAILLES ET 64 RUE DE LA PREFECTURE 37000 TOURS. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A ADRESSER DANS LES DEUX MOIS DE L INSERTION A PARAITRE AU BODACC, AU REPRESENTANT DES CREANCIERS.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/06/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 06/06 /2006 ouvrant un redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 06/10/2006. Cessation des paiements en date du 06/12/2004. Ju ge Commissaire : M CORBINEAU Dominique Mandataire Judiciaire : ME VILLA Francis 18 rue Néricault Des touches 37000 TOURS Administrateur : ME MICHEL Fra nck 64 rue de la Préfecture 37000 TOURS dont la mi ssion est, outre les pouvoirs qui lui sont conféré s par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/01/2006
Description
Radiation consécutive au transfert du siège à ...
Numéro d'observation
46774
Date d'ajout
30/12/2005
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/03/2003
Description
Historique : Mention du 18/01/2006 : - RADIATION P AR SUITE DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU GTC DE NA NTERRE SIS A ISSY LES MOULINEAUX (92) 36 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 27/11/2005. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).