Entreprise : AU FORUM DU BAIN - SIREN 447 657 677
Identité
Dénomination
AU FORUM DU BAIN
SIREN (siège)
447 657 677
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2003
Début d’activité
01/03/2003
Date de fin de la personne morale
18/03/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
COMMERCE DE GROS, DE FOURNITURES, MATERIAUX POUR PLOMBERIE, CHAUFFAGE, APPAREILS SANITAIRES, EQUIPEMENTS ET MOBILIERS DE SALLE DE BAIN ET ACCESSOIRES, AMENAGEMENT PAR SOUS TRAITANCE CREATION ET TOUTES ETUDES DE TRAVAUX AINSI QUE LA VENTE D'ELEMENTS DE MOBILIERS DE MATERIAUX ET FOURNITURES POUR L'EQUIPEMENT DE SALLE DE BAINS
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
145 AV DE FLANDRE 75019 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NASLOT BRIGITTE
Nom d'usage
WATRIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Sevran
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
44765767700012
Nom commercial
AU FORUM DU BAIN
Enseigne
AU FORUM DU BAIN
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COMMERCE DE GROS, DE FOURNITURES, MATERIAUX POUR PLOMBERIE, CHAUFFAGE, APPAREILS SANITAIRES, EQUIPEMENTS ET MOBILIERS DE SALLE DE BAIN ET ACCESSOIRES, AMENAGEMENT PAR SOUS TRAITANCE CREATION ET TOUTES ETUDES DE TRAVAUX AINSI QUE LA VENTE D'ELEMENTS DE MOBILIERS DE MATERIAUX ET FOURNITURES POUR L'EQUIPEMENT DE SALLE DE BAINS
Adresse
145 AV DE FLANDRE
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
03/02/2015
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 03/02/2015, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201500269, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 19/01/2015, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Louis Martin, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M. Noël Pouderoux, LIQUIDATEUR SCP Canet-Morand en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 09/10/2013, arrêtant le plan de redressement, désigne Mme Brigitte Watrin, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris met fin à la mission de Me Philippot , 60 rue de Londres 75008 Paris , Administrateur , maintient ,Me Morand , 76 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201201591
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
20/06/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/06/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 05/06/2013, soit jusqu'au 05/10/2013
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/11/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05/12/2012, soit jusqu'au 05/06/2013
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/06/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 05/06/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201201591 date de cessation des paiements le 23/05/2012, et a désigné juge commissaire : Monsieur MARTIN, juge commissaire suppléant : Monsieur POUDEROUX, administrateur : Maître PHILIPPOT Gérard 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Maître MORAND Michel 76 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 05/12/2012, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
88222
Date d'ajout
19/03/2003
Description
Cette société est une E.U.R.L
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).