Entreprise : IOKE PLASTIC - SIREN 447 640 186
Identité
Dénomination
IOKE PLASTIC
SIREN (siège)
447 640 186
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2003
Début d’activité
10/03/2003
Date de fin de la personne morale
10/03/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes activités industrielles et commerciales se rapportant à la transformation de matières plastiques, ainsi que l'usinage et l'assemblage des pièces mécaniques. Etude, réalisation de tous projets de caractère industriel, commercial, financier, mobilier, immobilier, acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières.
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Capital social
76000 EUR
Adresse du siège
LD LE PONT JAMINEAU 37340 SAVIGNE-SUR-LATHAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SERPOLETTE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Santranges
Dénomination
CABINET FERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
VERRIERES EN ANJOU
Dénomination
ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/03/2003
Siret
44764018600014
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités industrielles et commerciales se rapportant à la transformation de matières plastiques, ainsi que l'usinage et l'assemblage des pièces mécaniques. Etude, réalisation de tous projets de caractère industriel, commercial, financier, mobilier, immobilier, acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières.
Adresse
LD LE PONT JAMINEAU
37340 , SAVIGNE-SUR-LATHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
09/11/2020
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 03/11/2020 modifiant le plan de redressement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
21/04/2020
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 16/03/2020 avec effet au 31/03/2020, Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître Nadine BREION, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
03/09/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 02/07/2018 avec effet au 01/07/2018, Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître Nadine BREION, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
17/04/2018
Description
Par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOURS, en date du 16-04-2018, il a été prononcé la clôture de la procédure de redressement en application de l'article R.631-43 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).