Entreprise : SCI DES HOUSSIERES - SIREN 447 636 333
Identité
Dénomination
SCI DES HOUSSIERES
SIREN (siège)
447 636 333
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2003
Début d’activité
11/02/2003
Date de fin de la personne morale
05/03/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, EXPLOITATIO PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
50225 EUR
Adresse du siège
27 HAM DE MANNEUVILLE 59310 ORCHIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACHELET MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
ROEULX
Nom, Prénom(s)
JOURDAIN CYRILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
ORCHIES
Nom, Prénom(s)
JOURDAIN JEAN , LUC , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
ORCHIES
Nom, Prénom(s)
SENECHAL CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
LA GORGUE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/2003
Siret
44763633300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, EXPLOITATIO PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES.
Autres Activités
ACQUISITION, CONSTRUCTION, EXPLOITATIO PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES.
Adresse
27 HAM DE MANNEUVILLE
59310 , ORCHIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1452
Date d'ajout
07/06/2007
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 06/02/2007 ANCIEN : 26700 EUR NOUVEAU : 50225 EUR MISE A JOUR DES ASSOCIES A COMPTER DU 06/02/2007 : NOUVEAU : SENECHAL CHRISTIAN, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : BACHELET MICHEL, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : JOURDAIN CYRILLE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE MODIFICATION DE PERSONNES DIRIGEANTES A COMPTER DU 06/02/2007 : CHANGEMENT DE QUALITE : JOURDAIN JEAN LUC MARIE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).