Entreprise : TOM'CONSEIL - SIREN 447 611 286
Identité
Dénomination
TOM'CONSEIL
SIREN (siège)
447 611 286
Date d'immatriculation au RNE
20/03/2003
Début d’activité
15/02/2003
Date de fin de la personne morale
19/03/2053
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conseil dans la conduite de cultures sous serres
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
HAM RAPHELE LES ARLES 13104 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE FALET MAS MILLETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENT VINCENT , LIONEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
RAPHELE LES ARLES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/2003
Siret
44761128600017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil dans la conduite de cultures sous serres
Autres Activités
Conseil dans la conduite de cultures sous serres
Adresse
HAM RAPHELE LES ARLES
13104 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE FALET MAS MILLETTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3959
Date d'ajout
12/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/08/2010 : Partant : LAPIE Marion, Gérant(e) Nouveau : CLEMENT VINCENT LIONEL, Gérant associé unique
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
299
Date d'ajout
07/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/07/2007 : Partant : CLEMENT VINCENT LIONEL, GÉRANT ASSOCIÉ UNIQUE Nouveau : LAPIE Marion, GÉRANT(E) PV DEPOT N°173 le 07.02.2008 - L'Agriculteur Provençale le 24.08.2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).