Entreprise : MEDIWEST - SIREN 447 599 325
Identité
Dénomination
MEDIWEST
SIREN (siège)
447 599 325
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2003
Début d’activité
21/01/2003
Date de fin de la personne morale
06/03/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Société holding, de même que l'exploitation, la gestion et la mise en valeur d'une ou plusieurs maisons de retraite et/ou résidence de personnes âgées.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
13500 EUR
Adresse du siège
38 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY JEAN , ROBERT , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
21/01/2003
Siret
44759932500019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Société holding, de même que l'exploitation, la gestion et la mise en valeur d'une ou plusieurs maisons de retraite et/ou résidence de personnes âgées.
Autres Activités
Société holding, de même que l'exploitation, la gestion et la mise en valeur d'une ou plusieurs maisons de retraite et/ou résidence de personnes âgées.
Adresse
307 BD DE LA MADELEINE
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/2006
Siret
44759932500027
Code APE
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
Activité principale
Hébergement social pour personnes âgées
Adresse
38 RUE DU GENERAL FOY
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16047
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 16/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007B1138310
Date d'ajout
16/06/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 16/06/2022
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
05/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/06/2012 modifiant le plan de cession .
Numéro d'observation
54819
Date d'ajout
17/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 13/03/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP B.T.S.G. en la personne de Me Stéphanie GORRIAS 1 place Boieldieu - 75002 PARIS , met fin à la mission de l'administrateur SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ en la personne de Me MARTINEZ 7 rue de Caumartin - 75009 PARIS
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/03/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13/03/2012 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201100727 désigne liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris, maintient Monsieur SPILET, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ en la personne de Me MARTINEZ
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/06/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 29/06/2011 arrête le plan de cession au profit de : SARL SANTE ACTIONS, . Sous le n° P201100727.
Numéro d'observation
34404
Date d'ajout
22/03/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS , prononce en date du 09/03/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 08/03/2011 désigne Administrateur SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ prise en la personne de Me MARTINEZ 7 Rue Caumartin 75009 PARIS avec pour mission : assister , Mandataire judiciaire SCP BTSG en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 Place Boieldieu 75002 PARIS , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/03/2011
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 09/03/2011 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201100727 date de cessation des paiements le 08/03/2011, et a désigné juge commissaire : Monsieur SPILET, juge commissaire suppléant : Monsieur SWIDERSKI Jacques, administrateur : SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ en la personne de Me MARTINEZ 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 09/07/2011, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/02/2011
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 01-09-2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).