Entreprise : SCI LES COSMOS - SIREN 447 573 080
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2022)
Dénomination
SCI LES COSMOS
SIREN (siège)
447 573 080
Date d'immatriculation au RNE
17/08/2020
Date de fin de la personne morale
16/08/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
43 RUE DU MOULIN 07800 SAINT-LAURENT-DU-PAPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN ALEXIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
COUNTY CLARE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2020
Siret
44757308000036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
activité(s) principale(s) de L'entreprise : acquisition et gestion D'un immeuble social destinée A L'usage des associés
Adresse
43 RUE 43 Rue du Moulin
07800 , Saint-Laurent-du-Pape - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/2003
Siret
44757308000010
Adresse
76 AV DE WAGRAM
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/2003
Siret
44757308000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
121 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1216
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/12/2021
Description
Dissolution à compter du 30/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2021, liquidateur : MARTIN Alexis, siège de la liquidation : 43 Rue du Moulin 07800 Saint-Laurent-du-Pape, parution de la publicité légale : Terre Vivaroise paru le 23/12/2021
Numéro d'observation
45402
Date d'ajout
18/08/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Aubenas par suite de transfert du siège social à compter du 01/07/2020 du DE SEVRES 121 Rue DU VIEUX PONT 92100 Boulogne-Billancourt au 43 Rue du Moulin 07800 Saint-Laurent-du-Pape Transfert du siège de l'entreprise à l'intérieur du ressort à compter du 01/07/2020 Ancienne valeur : 43 Rue du moulin 07800 ST LAURENT DU PAPE Nouvelle valeur : 43 Rue du Moulin 07800 Saint-Laurent-du-Pape Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/07/2020 Ancienne valeur : DE SEVRES 121 Rue DU VIEUX PONT 92100 Boulogne-Billancourt Nouvelle valeur : 43 Rue du Moulin 07800 Saint-Laurent-du-Pape Modification relative au sigle à compter du 01/07/2020 Ancienne valeur : . Nouvelle valeur :
Numéro d'observation
15778
Date d'ajout
23/09/2003
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
6528
Date d'ajout
23/09/2003
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).