Entreprise : SCI VERDUN ORPHEE - SIREN 447 550 229
Identité
(Entreprise radiée le 23/05/2023)
Dénomination
SCI VERDUN ORPHEE
SIREN (siège)
447 550 229
Date d'immatriculation au RNE
10/03/2003
Fermeture de l'établissement - 44755022900036
- Date d'effet de la fermeture : 11/04/2023
Fermeture de l'établissement - 44755022900010
- Date d'effet de la fermeture : 08/04/2015
Fermeture de l'établissement - 44755022900028
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2017
Date de fin de la personne morale
09/03/2102
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
73 RUE HAXO 85000 LA ROCHE-SUR-YON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIVETEAU HERVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Avrillé
Nom, Prénom(s)
PIVETEAU VERONIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
LUCAS DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Montagne
Nom, Prénom(s)
DOUCET MARTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
PIVETEAU ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Bellevigny
Nom, Prénom(s)
CHARRIER MIREILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
TOURNEREAU DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
PIVETEAU JOEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
LUCAS ROMAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
LUCAS BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
Courgeon CLAUDE , PIERRE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/02/2003
Siret
44755022900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 IMP GASTON BACHELARD
85000 , LA ROCHE-SUR-YON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR COURGEON CLAUDE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/2003
Siret
44755022900036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, gestion, exploitation par bail d'immeubles d'habitation
Adresse
73 RUE 73 rue Haxo Résidence Montcalm
85000 , La Roche-sur-Yon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/2015
Siret
44755022900028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
56 RUE RENE-GUY CADOU
85000 , LA ROCHE-SUR-YON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
23/05/2023
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 21-04-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
04/05/2023
Description
Dissolution à compter du 11-04-2023, journal publicateur : Les Echos.fr 85 du : 20-04-2023, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).