Entreprise : D FI - SIREN 447 541 277
Identité
Dénomination
D FI
SIREN (siège)
447 541 277
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2003
Début d’activité
07/02/2003
Date de fin de la personne morale
25/02/2102
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La prise et la gestion de tous intérêts et participations par tous moyens apports, acquisitions, souscriptions de parts sociales, d'obligations et tous droits sociaux
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
125000 EUR
Adresse du siège
289 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Delmas ESTELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
Delmas GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/02/2003
Siret
44754127700060
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise et la gestion de tous intérêts et participations par tous moyens apports, acquisitions, souscriptions de parts sociales, d'obligations et tous droits sociaux
Adresse
289 RUE DU FBG ST ANTOINE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2004
Siret
44754127700029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
26 GALERIE SAINT-MARC
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/2008
Siret
44754127700037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
115 BD RICHARD LENOIR
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2011
Siret
44754127700045
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
18 RUE BECCARIA
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2017
Siret
44754127700052
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 RUE FREDERIC BASTIAT
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/02/2003
Siret
44754127700011
Code APE
741J
Adresse
168 AV JEAN JAURES
92120 , MONTROUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
25/05/2018
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société à responsabilité limitée SE TRANSFORME EN Société civile A COMPTER DU 10042018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
98185
Date d'ajout
23/03/2004
Description
La société a par décision du 30/01/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/02/2004
Numéro d'observation
98183
Date d'ajout
23/03/2004
Description
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL DU GREFFE DE NANTERRE 92-01 - ANCIEN SIEGE 168 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE A PARIS EN DATE DU 23/03/2004 - TRANSFORMATION DE SOCIETE CIVILE 03D342 EN SOCIETE.ARESPONSABILITE LIMITEE
Numéro d'observation
98185
Date d'ajout
23/03/2004
Description
La société a par décision du 30/01/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/02/2004
Numéro d'observation
98186
Date d'ajout
23/03/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
98183
Date d'ajout
23/03/2004
Description
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL DU GREFFE DE NANTERRE 92-01 - ANCIEN SIEGE 168 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE A PARIS EN DATE DU 23/03/2004 - TRANSFORMATION DE SOCIETE CIVILE 03D342 EN SOCIETE.ARESPONSABILITE LIMITEE
Numéro d'observation
98186
Date d'ajout
23/03/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).