Entreprise : FINANCE CONSULTANT - SIREN 447 536 038
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2022)
Dénomination
FINANCE CONSULTANT
SIREN (siège)
447 536 038
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2003
Date de fin de la personne morale
06/03/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
1355 CHE DE BOUENHOURE 13090 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES LOFTS D'ENTREMONT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEREZ ELISABETH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Meyrargues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44753603800014
Code APE
672Z
Adresse
37 AV SAINTE VICTOIRE
13100 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44753603800022
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
La réalisation de toutes opérations de courtage d'assurances ou de capitalisation, de toutes opérations non régies par une réglementation particulière, en matière de crédit ou de courtage, le conseil financier et en gestion de patrimoine privé ou professionnel, le conseil en matière de placement d'épargne, de retraite, de prévoyance ou autre, le conseil en placements financiers et immobiliers
Adresse
1355 CHE 1355 chemin de Bouenhoure
13090 , Aix-en-Provence - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Lofts d'Entremont
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11905
Date d'ajout
04/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 04/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7184
Date d'ajout
22/07/2008
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/05/2008 Liquidateur : PEREZ Elisabeth ancien gérant Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur soit : 1, rue José d'Arbaud 13650 Meyrargues Fin de la location-gérance
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).