Entreprise : LA SAPONNAIRE - SIREN 447 505 793
Identité
Dénomination
LA SAPONNAIRE
SIREN (siège)
447 505 793
Date d'immatriculation au RNE
10/02/2006
Date de fin de la personne morale
09/02/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LES HAUTS BARRETS 84430 MONDRAGON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
MONDRAGON
Nom, Prénom(s)
NOEL ANNICK
Nom d'usage
VEUVE GARNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
PONT ST ESPRIT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/02/2003
Siret
44750579300029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS BATIS OU NON MISE NE VALEUR DE CES IMMEUBLES NOTAMMENT EDIFICITAION DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES POUR TOUTES DESTINATIONS
Adresse
LES HAUTS BARRETS
84430 , MONDRAGON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/02/2003
Siret
44750579300011
Code APE
702C
Adresse
QUA LARIGNER
07700 , SAINT-JUST-D'ARDECHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. DAVID GARNIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13544
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 30/06/2020 avec effet au 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3500
Date d'ajout
17/02/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 05 JANVIER 2006 A MONDRAGON 84430 LES HAUTS BARRETS FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AUBENAS LE 26 FEVRIER 2003 PUBLICATEUR : L' ECHO ET LE VALENTINOIS DU 15 FEVRIER 2003 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).