Entreprise : FONDERIES DU NORD - SIREN 446 350 118
Identité
Dénomination
FONDERIES DU NORD
Sigle
FN
SIREN (siège)
446 350 118
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1963
Début d’activité
01/05/1963
Date de fin de la personne morale
14/06/2062
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
FABRICATION DE TOUTES PIECES EN FONTE PAR TOUS PROCEDES DE FONDERIES MECANIQUES ET SPECIALE, TOUS TRAVAUX DE FABRICATION DE METAUX FERREUX ET NON FERREUX
Code APE
2452Z - Fonderie d'acier
Capital social
273000 EUR
Adresse du siège
79 RUE DE MERVILLE 59190 HAZEBROUCK FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEGARD FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Hazebrouck
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1963
Siret
44635011800019
Code APE
2452Z - Fonderie d'acier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de toutes pièces en fonte par tous procédés de fonderies mécaniques et spéciale, tous travaux de fabrication de métaux ferreux et non ferreux
Adresse
79 RUE DE MERVILLE
59190 , HAZEBROUCK - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/1999
Siret
44635011800027
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Activité principale
Entreposage et stockage non frigorifique
Adresse
79 RUE DAMBRINE
59270 , STRAZEELE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/007097
Date d'ajout
06/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 06/09/2022 interrompant la période d'observation et prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 30/09/2022 et maintenant dans ses fonctions jusqu'à cette date l'administrateur Selarl R & D (prise en la Personne de Maître Gilbert Declercq) 4 rue Gombert 59000 Lille. Liquidateur judiciaire : SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A. (prise en la personne de Maître Simon MIQUEL) 257 rue Saint-Julien Cs 10026 59501 Douai.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/005502
Date d'ajout
05/07/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 05/07/2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A. (prise en la personne de Maître Simon MIQUEL) 257 rue Saint-Julien Cs 10026 59501 Douai, Administrateur judiciaire : SELARL R & D (prise en la personne de Maître Gilbert DECLERCQ) 4 rue Gombert 59000 Lille avec pour mission d'assister la société débitrice dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/06/2022. Durée de la période d'observation six mois. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication à paraître au BODACC ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Hazebrouck ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dunkerque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).