Entreprise : ETABLISSEMENTS WILLAME - SIREN 445 920 358
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS WILLAME
SIREN (siège)
445 920 358
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1959
Date de fin de la personne morale
18/09/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
278880 EUR
Adresse du siège
8 RUE P F DUMONT 59680 FERRIERE-LA-GRANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WILLAME MARIE-CHRISTINE , MATHILDE , BLANCHE
Nom d'usage
LEFEVRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Ferrière-la-Petite
Dénomination
KPMG AUDIT PARIS-CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Dénomination
KPMG AUDIT NORD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1959
Siret
44592035800014
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
La construction métallique et mécanique, la chaudronnerie industrielle et en général le travail de tous métaux ferreux ou non ferreux, et de tous produits plastiques destinés à tous usages industriels ménagers ou autres.
Adresse
8 RUE rue Pierre François Dumont
59680 , Ferrière-la-Grande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
13/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de VALENCIENNES en date du 12/10/2015 prononçant la liquidation judiciaire sous le numéro 2015-76, et désignant liquidateur Maître Julien MARLIERE 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
18/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de VALENCIENNES en date du 15-09-2015 arrête le plan de cession au profit de : la SARL FILTRES EQUIPEMENTS, avec faculté de substitution au bénéfice d'une société à constituer, dont le siège est au 39 avenue des Chataigniers 95150 TAVERNY . Sous le n° 2015-76.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
30/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 29/06/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 09/08/2015, soit jusqu'au 09/02/2016
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
12/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 11/05/2015 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
31/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 30/03/2015 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
09/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 09/02/2015, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, SELARL E. ROUVROY & G. DECLERCQ prise en la personne de Maître Gilbert DECLERCQ 224 Boulevard Albert 1er Résidence Artois Bâtiment N 59500 DOUAI, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître Julien MARLIERE 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES, date de cessation des paiements le 05/02/2015.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/10/2002
Description
Suivant AGE du 26 Juillet 2002, tranformation de l a société anonyme (SA) en société par actions simp lifiée (SAS).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).