Entreprise : FITNESS MAYOL - SIREN 445 406 978
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2024)
Dénomination
FITNESS MAYOL
SIREN (siège)
445 406 978
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2003
Date de fin de la personne morale
18/03/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
563 CHE DES PLANTADES 83130 LA GARDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELTRAMONE MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Hyères
Nom, Prénom(s)
MOTYL SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
La Valette-du-Var
Nom, Prénom(s)
PATE JACQUES , LOUIS , YVAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/2003
Siret
44540697800012
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Activité principale
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Adresse
PL DE BESAGNE
83000 , TOULON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE MAYOL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/02/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/01/2003
Siret
44540697800020
Nom commercial
SARL FITNESS MAYOL
Code APE
9313Z - Activités des centres de culture physique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cente de remise en forme
Adresse
563 CHE DES PLANTADES
83130 , LA GARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4305
Date d'ajout
11/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 11/05/2017 , met fin à la procédure de sauvegarde et prononce la liquidation judiciaire désigne liquidateur Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , date de cessation des paiements 11/05/2017 . , met fin à la mission de l'administrateur Me Xavier Huertas 4 rue de l'Opéra 06359 NICE CEDEX 4
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
94539
Date d'ajout
07/02/2017
Description
Le tribunal de commerce de Toulon a prononcé en date du 07/02/2017 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2017J00084 , Administrateur Me Huertas Xavier 4 Rue de l'Opéra 06359 Nice avec pour mission de : assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion , Mandataire judiciaire Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon et a ouvert une période d'observation expirant le 07/08/2017 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
65092
Date d'ajout
29/12/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 17/10/2015
Numéro d'observation
35087
Date d'ajout
15/10/2014
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).