Entreprise : EARL COQUELLE - SIREN 445 406 127
Identité
Dénomination
EARL COQUELLE
SIREN (siège)
445 406 127
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2003
Début d’activité
01/01/2003
Date de fin de la personne morale
10/03/2102
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Polyculturre élevage
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
33 B RUE DU MARAIS 59161 ESCAUDOEUVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COQUELLE FREDERIC , GUY , RENE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Escaudoeuvres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44540612700016
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculturre élevage
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
33 B RUE DU MARAIS
59161 , ESCAUDOEUVRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1809
Date d'ajout
25/08/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/06/2008 : Partant : COQUELLE Jean-Claude, GÉRANT(E) Nouveau : COQUELLE Frédéric Guy Rêné, GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).