Entreprise : CASCIOPE - SIREN 445 387 517
Identité
(Entreprise radiée le 15/03/2018)
Dénomination
CASCIOPE
SIREN (siège)
445 387 517
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2003
Date de fin de la personne morale
02/03/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
9 RUE MONTALIVET 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9 A 11
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Del Noce PAOLO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
Velut CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
HLB ORFIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
AKKA TECHNOLOGIES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/2003
Siret
44538751700011
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
FAVIERES
69380 , LISSIEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES FAVIERES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/2003
Siret
44538751700037
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La création et l'exploitation d'un bureau d'études techniques sous toutes ses formes se rapportant à l'étude des phénomènes physiques et à la mise à disposition de tout organisme, sociétés ou autres de personnel qualifié
Adresse
21 RUE ANTONIN LABORDE
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2003
Siret
44538751700029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil pour les affaires et autre conseil de gestion. La création et l'exploitation d'un bureau d'études techniques sous toutes ses formes se rapportant à l'étude des phénomènes physiques et à la mise à disposition de tout organisme, sociétés ou autres de personnel qualifié.
Adresse
9 RUE 9/11 rue Montalivet
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9 A 11
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B1103931
Date d'ajout
12/03/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B1103926
Date d'ajout
12/03/2018
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 27-11-2017
Numéro d'observation
2008B1103927
Date d'ajout
12/03/2018
Description
Associé Unique : AKKA INGENIERIE PRODUIT Société Par Actions Simplifiée sise 892 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt 308 884 998 RCS Nanterre
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
04/08/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-06-2014
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/08/2008
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-05-2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).