Entreprise : SIGNATURE - SIREN 445 387 178
Identité
Dénomination
SIGNATURE
SIREN (siège)
445 387 178
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2003
Début d’activité
27/05/2010
Date de fin de la personne morale
25/02/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Agence immobilière : Toutes opérations de transactions immobilières l'administration d'immeubles et le syndic de copropriété
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
48 RUE JOSEPH VERNET 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRABIE BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Châteauneuf-du-Pape
Nom, Prénom(s)
DINOLFO GISELE , MARIE-CLAUDE , JOCELYNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/2010
Siret
44538717800020
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Agence immobilière : Toutes opérations de transactions immobilières l'administration d'immeubles et le syndic de copropriété
Autres Activités
Agence immobilière : Toutes opérations de transactions immobilières l'administration d'immeubles et le syndic de copropriété
Adresse
48 RUE JOSEPH VERNET
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/2003
Siret
44538717800012
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
50 RUE JOSEPH VERNET
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5043
Date d'ajout
22/02/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/08/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
78
Date d'ajout
05/01/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/12/2010 : Partant : BALLESTER Bernard, Gérant(e) Nouveau : BALLESTER Amaury, Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
changement de gérant provisoire dans l'attente de la carte d'agent immobilier ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS EN DATE DU 27.12.2010 donnant trois mois pour donner la carte
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).