Entreprise : SCI DES CHENES - SIREN 445 379 886
Identité
(Entreprise radiée le 22/05/2019)
Dénomination
SCI DES CHENES
SIREN (siège)
445 379 886
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2003
Date de fin de la personne morale
27/02/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
74000 EUR
Adresse du siège
21 B RUE GEORGES CLEMENCEAU 85220 L'AIGUILLON-SUR-VIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REAU STEPHANE , MICHEL , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
L'Aiguillon-sur-Vie
Nom, Prénom(s)
DUPONT HERVE , JEAN-PIERRE , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
L'Aiguillon-sur-Vie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/02/2003
Siret
44537988600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 B RUE GEORGES CLEMENCEAU
85220 , L'AIGUILLON-SUR-VIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
22/05/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 01-02-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Dissolution à compter du 01-02-2019, journal publicateur : Journal du Pays Yonnais du : 21-02-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur Chez Monsieur Hervé Dupont 5 impasse du Grand Cormier 85220 L'Aiguillon Sur Vie.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).