Entreprise : SCI MYRIAM - SIREN 445 366 107
Identité
(Entreprise radiée le 17/08/2017)
Dénomination
SCI MYRIAM
SIREN (siège)
445 366 107
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2003
Fermeture de l'établissement - 44536610700016
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2017
Date de fin de la personne morale
18/03/2102
Date de clôture
01/02
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU CLERC 48120 SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REGIS AURELIEN , PIERRE , AIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1991
Commune de résidence
Lunel
Nom, Prénom(s)
REGIS JULIE , ROSEANNA , PENELOPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1995
Commune de résidence
Lunel
Nom, Prénom(s)
REGIS LOUIS , JEAN-BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2008
Commune de résidence
Saint-Just
Nom, Prénom(s)
VASSAS MYRIAM
Nom d'usage
REGIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Saint-Just
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/01/2003
Siret
44536610700016
Nom commercial
S.C.I MYRIAM
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété et gestion de biens immobiliers
Adresse
2 RUE 2 rue du Clerc
48120 , Saint-Alban-Sur-Limagnole - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1115
Date d'ajout
17/08/2017
Description
Radiation du RCS le 17/08/2017 avec effet au 01/07/2017 Cessation complète d'activité
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1114
Date d'ajout
17/08/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2017 Liquidateur : REGIS Myriam Le siège de la liquidation est fixé à : 134 rue Jean Moulin 34400 Saint-Just Journal d'annonces légales : LOZERE NOUVELLE en date du 30/06/2017
Numéro d'observation
306
Date d'ajout
01/03/2017
Description
Régularisation des associés à compter du 20/03/2003 : REGIS Thomas, Gérant et Associé indéfiniment responsable REGIS Myriam, Associée indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/04/2015 : Partant : REGIS Thomas, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : REGIS Aurélien, Pierre, Aimé, Associé indéfiniment responsable Nouveau : REGIS Julie, Roséanna, PENELOPE, Associé indéfiniment responsable Nouveau : REGIS Louis, Jean-Baptiste, Associé indéfiniment responsable Modifiée : REGIS Myriam, Associée indéfiniment responsable devient Gérante Associée indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).