Entreprise : SARL CAZALENS - SIREN 445 354 087
Identité
Dénomination
SARL CAZALENS
SIREN (siège)
445 354 087
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2003
Début d’activité
01/02/0003
Dissolution
Date de fin de la personne morale
24/02/2063
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'achat, la création, l' exploitation de tous restaurants de type traditionnel ou self-service, l'activité de traiteur, la vente de plats à emporter.
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Code APRM
1013AZ - Préparation industrielle de produits à base de viande
Capital social
4020 EUR
Adresse du siège
43 RUE JEAN JAURES 81600 GAILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTBROUSSOUS PATRICK , CHARLES , JEAN , GABRIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Brens
Nom, Prénom(s)
MONTBROUSSOUS PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
BRENS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/0003
Siret
44535408700014
Nom commercial
LE COLOMBIER
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
L'achat, la création, l' exploitation de tous restaurants de type traditionnel ou self-service, l'activité de traiteur, la vente de plats à emporter.
Autres Activités
FABRICATION PLATS A EMPORTER
Code APRM
1013AZ - Préparation industrielle de produits à base de viande
Adresse
43 RUE JEAN JAURES
81600 , GAILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1882
Date d'ajout
21/07/2010
Description
Résiliation de la location-gérance du fonds principal situé 43 (anciennement 41) rue Jean Jaurès 81600 Gaillac à compter du 31/05/2010. Acquisition du fonds précédemment exploité en location gérance à compter du 01/06/2010 : L'établissement principal situé 43 (anciennement 41) rue Jean Jaurès 81600 Gaillac est acquis par achat au prix stipulé de 220000 Euros. Activité : L'achat, la création, l' exploitation de tous restaurants de type traditionnel ou self-service, l' activité de traiteur, la vente de plats à emporter. Précédent propriétaire : CAZALENS Guy Publication légale : Le Tarn Libre du 23/07/2010 Oppositions : Scp D'avocats Lalanne - Derrien Lalanne, 36, boulevard Carnot 81000 Albi Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2010 : Partant : CAZALENS Monique, Gérant(e) Nouveau : MONTBROUSSOUS Patrick Charles Jean Gabriel, Gérant(e) La société à associé unique devient une société à plusieurs associés à compter du 30/06/2010. Le siège social suite à une nouvelle numérotation passe du 41 au 43 rue Jean Jaurès à Gaillac (81600).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
510
Date d'ajout
24/02/2010
Description
Réduction de capital à compter du 03/12/2009 Ancien : 8000 EUR Nouveau : 4020 EUR La société est réduite à un associé unique à compter du 03/12/2009 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/12/2009 : Partant : HUYNH Laetitia Doriane, Gérant(e)
Numéro d'observation
1392
Date d'ajout
29/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/03/2008 : Partant : CAZALENS Guy Raymond Adrien, GÉRANT(E) Nouveau : HUYNH Laetitia Doriane, GÉRANT(E)
Numéro d'observation
2403
Date d'ajout
28/10/2004
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE LES ASSOCIES ONT DECIDE CONFORMEMENT A L'ART. L223-42 DU CODE DE COMMERCE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE. Date d'effet : 19/06/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).