Entreprise : SARL LA PENA FESTAYRE - SIREN 445 294 457
Identité
Dénomination
SARL LA PENA FESTAYRE
SIREN (siège)
445 294 457
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2003
Début d’activité
04/11/2004
Date de fin de la personne morale
25/02/2053
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Bar, brasserie
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
61 BD MACDONALD 75019 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
61-87
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Pinturier FRANCK , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/11/2004
Siret
44529445700038
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
61 BD MACDONALD
75019 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
61-87
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2003
Siret
44529445700012
Code APE
524Z
Adresse
CHE DU PIC DE NORE
11150 , VILLEPINTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MOULIN A EAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B2162137
Date d'ajout
23/05/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23/05/2024, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Frank Pinturier, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me Jérôme Cabooter 7 rue Caumartin 75009 Paris, SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me Jérôme Cabooter 7 rue Caumartin 75009 Paris, met fin à la mission de SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me Jérôme Cabooter , 7 rue Caumartin 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P202202626
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B2162134
Date d'ajout
14/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13/12/2023 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/12/2023, soit jusqu'au 20/06/2024
Numéro d'observation
2004B2162132
Date d'ajout
14/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14/06/2023 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/06/2023, soit jusqu'au 20/12/2023
Numéro d'observation
2004B2162130
Date d'ajout
21/12/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 20/12/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202202626 date de cessation des paiements le 25/11/2022, et a désigné juge commissaire : M. Stéphane Catoire, administrateur : SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me Jérôme Cabooter 7 rue Caumartin 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 20/06/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2004B2162127
Date d'ajout
27/07/2020
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2019
Numéro d'observation
71200
Date d'ajout
08/12/2004
Description
La société a par décision du 04/11/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 04/11/2004
Numéro d'observation
71199
Date d'ajout
08/12/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).