Entreprise : MOJITO - SIREN 445 272 792
Identité
Dénomination
MOJITO
SIREN (siège)
445 272 792
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2003
Début d’activité
01/01/2003
Date de fin de la personne morale
10/02/2122
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice des professions de ses membres.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
PL DES CORDELIERS 30700 UZES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIDAUX AMEDEE , RUDY , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
Saint-Maurice-de-Cazevieille
Nom, Prénom(s)
LASSEGNORE DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Serviers-et-Labaume
Nom, Prénom(s)
SEROPIAN FRANCK , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Uzès
Nom, Prénom(s)
SEROPIAN CAROLINE , SOPHIE
Nom d'usage
SEROPIAN-DUFRENOY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Arpaillargues-et-Aureillac
Nom, Prénom(s)
SERVANS GILLES , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Uzès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44527279200026
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice des professions de ses membres.
Autres Activités
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice des professions de ses membres.
Adresse
PL DES CORDELIERS
30700 , UZES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44527279200018
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
AV GEORGES CHAUVIN
30700 , UZES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/032951
Date d'ajout
27/09/2021
Description
A compter du 15.01.2021 : Modification relative aux dirigeants : DIDAUX Amédée Rudy Bernard nom d'usage : DIDAUX Amédée devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/032951
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur LASSEGNORE Didier Ancienne Adresse : 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE Nouvelle Adresse : Chemin de Peyregouses 30700 SERVIERS-ET-LABAUME Monsieur SERVANS Gilles Ancienne Adresse : 9 Rue Paul Foussat 30700 UZES Nouvelle Adresse : Impasse des Buis 30700 UZES
Numéro d'observation
F21/032951
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Modification de la durée de la personne morale : Nouvelle date d'expiration : 11/02/2122 à compter du 15/01/2021
Numéro d'observation
F21/032951
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Mise à jour et Modification relative aux associés de société civile : LASSEGNORE Didier nom d'usage : LASSEGNORE Didier devient Associé SEROPIAN Franck Joseph nom d'usage : SEROPIAN Franck devient Associé SERVANS Gilles Henri nom d'usage : SERVANS Gilles devient Associé SEROPIAN Caroline Sophie nom d'usage : SEROPIAN-DUFRENOY Caroline devient Associé DIDAUX Amédée Rudy Bernard nom d'usage : DIDAUX Amédée devient Associé
Numéro d'observation
F21/032951
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1200 EUROS Nouveau capital : 1500 EUROS à compter du 15/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).