Entreprise : SCI PIERRE DE COUBERTIN - SIREN 445 255 110
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2023)
Dénomination
SCI PIERRE DE COUBERTIN
SIREN (siège)
445 255 110
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2003
Date de fin de la personne morale
06/02/2118
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE LA CHAPELLE 57200 SARREGUEMINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUNG MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Rohrbach-les-Bitche
Nom, Prénom(s)
FEISS DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Alsting
Nom, Prénom(s)
HAMM CHRISTIANE
Nom d'usage
HENNRICH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Dommartin-les-Toul
Nom, Prénom(s)
BUTACCI CARMELO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Alsting
Nom, Prénom(s)
FEISS FABIENNE
Nom d'usage
BUTACCI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Alsting
Nom, Prénom(s)
WIEMERT DANIELE
Nom d'usage
BUCHHEIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Schweyen
Nom, Prénom(s)
BUCHLER JEAN , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Mittersheim
Nom, Prénom(s)
ROHR PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
PUTTELANGE AUX LACS
Nom, Prénom(s)
LANG GREGORY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Rémelfing
Nom, Prénom(s)
MARTIN ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Sarreguemines
Nom, Prénom(s)
FIERLING NOELLE
Nom d'usage
JUNG
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Rohrbach-les-Bitche
Nom, Prénom(s)
DALLEM JOELLE
Nom d'usage
HEHN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Alsting
Nom, Prénom(s)
HEHN JEAN , CLAUDE , DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Alsting
Nom, Prénom(s)
GUELLE DIDIER , DANIEL , GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Sarreguemines
Nom, Prénom(s)
HEINRICH CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Dommartin-les-Toul
Dénomination
SCI HORIZON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Sarreguemines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/12/2002
Siret
44525511000014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles a quelque endroit qu'ils se trouvent.
Adresse
12 RUE 12 rue de la Chapelle
57200 , Sarreguemines - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/05/2023
Description
Dissolution à compter du 31/03/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2023, siège de la liquidation : 12 Rue de la Chapelle 57200 Sarreguemines, parution de la publicité légale : La Moselle Agricole paru le 05/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2701
Date d'ajout
03/05/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).