Entreprise : HOLDING SAILLY SAS - SIREN 445 197 346
Identité
Dénomination
HOLDING SAILLY SAS
SIREN (siège)
445 197 346
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2003
Début d’activité
25/10/2019
Date de fin de la personne morale
13/02/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2003
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La participation de la société par tous moyens, apports, souscriptions, achats, échanges d'actions, de droits sociaux, obligations dans toutes sociétés ou entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2500000 EUR
Adresse du siège
64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETIN CORINNE , CLAUDE , JOSETTE , ANDREE
Nom d'usage
SAILLY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Calvi
Nom, Prénom(s)
SAILLY VINCENT , GEORGES , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Calvi
Nom, Prénom(s)
SAILLY REMI , GEORGE , CLAUDE , LAURENT
Nom d'usage
SAILLY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
Saint-Fuscien
Dénomination
AMW AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/10/2019
Siret
44519734600023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La participation de la société par tous moyens, apports, souscriptions, achats, échanges d'actions, de droits sociaux, obligations dans toutes sociétés ou entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations
Autres Activités
La participation de la société par tous moyens, apports, souscriptions, achats, échanges d'actions, de droits sociaux, obligations dans toutes sociétés ou entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations
Adresse
64 RUE ANATOLE FRANCE
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/2003
Siret
44519734600015
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
64 RTE DE GUINES
62137 , COULOGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10691
Date d'ajout
31/12/2019
Description
Radiation du RCS le 31/12/2019 avec effet au 25/10/2019 Transfert de la société dans le ressort de Nanterre (2019B12718) au 64 Rue Anatole France 92300 Levallois-Perret
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Commerce de Calais a été rattaché au Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
77762
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Le Tribunal de Commerce de Calais a été rattaché au Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).