Entreprise : GARDIENNAGE SECURITE NTOMBO - SIREN 445 155 153
Identité
Dénomination
GARDIENNAGE SECURITE NTOMBO
Sigle
GSN
SIREN (siège)
445 155 153
Date d'immatriculation au RNE
07/04/2004
Date de fin de la personne morale
06/04/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
7 RUE THEODORE MONOD 77680 ROISSY-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NTOMBO MAXIME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Roissy-en-Brie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44515515300023
Code APE
746Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Gardiennage et surveillance d'entreprises et particuliers.
Adresse
7 RUE 7 Rue Théodore Monod
77680 , Roissy-en-Brie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44515515300015
Code APE
746Z
Adresse
8 BD CAMILLE SAINT SAENS
77185 , LOGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
13/05/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 13/05/2009 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/03/2008
Description
: Par arrêt en date du 21/02/2008, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 05/03/2007
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/03/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 27/03/2008 nommant Sté ANGEL HAZANE représentée par Me ANGEL 49-51 avenue du Président Salvador Allendé 77100 Meaux en qualité de liquidateur en remplacement de Me François COGNET
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
07/01/2008
Description
: Par ordonnance du 26 Novembre 2007 Maîtres JOUSSET et DARGENT ont été désignés co-administrateurs provisoires avec pour mission d'accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de Maître François COGNET à compter du 1er Décembre 2007
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/12/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/12/2005 nommant M COULET en qualité de Juge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/03/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 28/02/2005 nommant M COMPAGNON en qualité de Juge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/03/2005
Description
: Par Jugement en date du 28/02/2005 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M NTOMBO Maxime en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/03/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 28/02/2005 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/02/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 31/01/2005 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 31/03/2005. Cessation des paiements en date du 15/04/2004. Juge Commissaire : M JUDE Pierre Représentant des Créanciers : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN Administrateur : ME MARCHIER Michel 53, Rue Saint Merry 77300 FONTAINEBLEAU dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/04/2004
Description
Historique des observations depuis le 07/04/2004 : Acte constitutif déposé le 06 février 2003 au Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX. Transfert de siège social à compter du 03 mars 2004. Ancien siège : 8 boulevard Camille St Saens, 77185 LOGNES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).