Entreprise : SCI LES BRUYERES - SIREN 445 078 603
Identité
(Entreprise radiée le 24/09/2020)
Dénomination
SCI LES BRUYERES
SIREN (siège)
445 078 603
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2003
Date de fin de la personne morale
18/02/2015
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60.58 EUR
Adresse du siège
70290 BELFAHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENEVOIS GILBERT , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Bavilliers
Nom, Prénom(s)
HERVY DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Andelnans
Nom, Prénom(s)
LACREUSE JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Vescemont
Nom, Prénom(s)
COURRIER ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
Valdoie
Nom, Prénom(s)
FRELIN PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1933
Commune de résidence
Sermamagny
Nom, Prénom(s)
NAYENER JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1940
Commune de résidence
Lebetain
Nom, Prénom(s)
PIERREL JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Valdoie
Nom, Prénom(s)
PELTIER PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Valdoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/1965
Siret
44507860300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration et exploitation d'un immeuble sis à Belfahy (70)
Adresse
70290 , Belfahy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3227
Date d'ajout
24/09/2020
Description
Radiation du RCS le 24/09/2020 avec effet au 24/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
457
Date d'ajout
05/02/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 02/03/2019 : Liquidateur : GENEVOIS Gilbert Jean Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur : 88 Grande Rue François Mitterrand 90800 Bavilliers Journal d'annonces légales : les Affiches de la Haute-Saône en date du 31/01/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Vesoul-Gray. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Vesoul-Gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).