Entreprise : KAPTURE - SIREN 445 066 806
Identité
Dénomination
KAPTURE
SIREN (siège)
445 066 806
Date d'immatriculation au RNE
03/02/2003
Début d’activité
01/02/2003
Date de fin de la personne morale
02/02/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
AGENCE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITE, LA CREATION VISUELLE ETGRAPHIQUE
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
1 AV DE MESSINE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZOULAY DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2003
Siret
44506680600032
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
AGENCE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITE, LA CREATION VISUELLE ETGRAPHIQUE
Adresse
1 AV DE MESSINE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2003
Siret
44506680600016
Code APE
744B
Adresse
28 RUE GUILLAUME TELL
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/2006
Siret
44506680600024
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
30 RUE CARDINET
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003B0189113
Date d'ajout
01/02/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 30/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003B0189111
Date d'ajout
24/05/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 24/05/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202301473, date de cessation des paiements le 11/05/2023, et a désigné Mme Nathalie Buquen : Juge Commissaire, liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).