Entreprise : LD SIGNS - SIREN 445 039 548
Identité
Dénomination
LD SIGNS
SIREN (siège)
445 039 548
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2013
Début d’activité
20/01/2003
Date de fin de la personne morale
26/02/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Toutes opérations civile et commerciales se rapportant a l'acquisition, la propriété et la gestion de titres de participation Etde placement de toutes natures dans toutes sociétés françaises ou étrangères, l'aliénation, l'échange de tout ou partie de ces titres et plus particulièrement la gestion de ses Participationsdans la société Haas Cofen et l'animation et le contrôle de ce groupe et de cette société ainsi que l'exécution de toutes opérations de conseil et de toutes prestations de services Concernantla gestion des entreprises
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
539069 EUR
Adresse du siège
25 AV ETIENNE AUDIBERT 60300 SENLIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLERAT PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
MILLERAT PASCAL , GILBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Senlis
Dénomination
L D T EURL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D EXPERTISE COMPTABLE DE CONTROLE ET D ORGANISATION FINECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CHRISTIAN PRADON AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/01/2003
Siret
44503954800026
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations civile et commerciales se rapportant a l'acquisition, la propriété et la gestion de titres de participation Etde placement de toutes natures dans toutes sociétés françaises ou étrangères, l'aliénation, l'échange de tout ou partie de ces titres et plus particulièrement la gestion de ses Participationsdans la société Haas Cofen et l'animation et le contrôle de ce groupe et de cette société ainsi que l'exécution de toutes opérations de conseil et de toutes prestations de services Concernantla gestion des entreprises
Adresse
25 AV ETIENNE AUDIBERT
60300 , SENLIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/2003
Siret
44503954800018
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
23 RUE D'ANJOU
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ APF DOM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64879
Date d'ajout
05/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 05/07/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Leblanc-Lehericy-Hermont représentée par Me Philippe Lehericy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35862
Date d'ajout
01/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne prononce en date du 01/10/2014 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 01/02/2014 et a désigné Liquidateur SCP Leblanc-Lehericy, représentée par Me Philippe Lehericy 577 Rue de la Croix Verte 60600 Agnetz . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
29507
Date d'ajout
16/01/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 08/01/2014 , modifiant le plan de redressement
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
27/05/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24/05/2011, arrêtant le plan de redressement, désigne Monsieur DELMAS Louis, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 8 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP CHAVAUX-LAVOIR en la personne de ME CHAVAUX met fin à la mission de SCP CHAVAUX-LAVOIR en la personne de ME CHAVAUX, 11 rue de Sontay 75116 PARIS, Administrateur , maintient ,SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS, 1 place Boieldieu 75002 Paris, Mandataire judiciaire, sous le numéro P200903576
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
18/11/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 16/11/2010 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 27/10/2010 soit jusqu'au 27/04/2011
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
23/06/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 22/06/2010 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 27/06/2010 soit jusqu'au 27/10/2010
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
17/03/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 16/03/2010 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 27/02/2010
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/10/2009
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE EN DATE DU 27/10/2009 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P200903576 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 08/10/2009, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR POUDEROUX, ADMINISTRATEUR : MAÎTRE CHAVAUX MICHEL 11 RUE DE SONTAY 75116 PARIS, AVEC POUR MISSION : d'assister, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP B.T.S.G EN LA PERSONNE DE ME STÉPHANE GORRIAS 1 PLACE BOIELDIEU 75002 PARIS, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 27/02/2010, LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).