Entreprise : LE MOULIN DE VALAURIE - SIREN 445 039 027
Identité
Dénomination
LE MOULIN DE VALAURIE
SIREN (siège)
445 039 027
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2003
Début d’activité
01/03/2003
Date de fin de la personne morale
30/01/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie, restauration. La vente de fruits et légumes produits sur le domaine exploité par la société, en l'état ou après transformation, conditionnés ou non ; la vente de produits du terroire et de produits régionaux alimentaires ou non.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LE FOULON 26230 VALAURIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROULLET MARINE , YVETTE , CHRISTINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
CROULLET FREDERIC , MICHEL , FERNAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
CROULLET GREGOIRE , PIERRE , JEAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1996
Commune de résidence
Montélimar
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
44503902700013
Nom commercial
LE MOULIN DE VALAURIE
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie, restauration. La vente de fruits et légumes produits sur le domaine exploité par la société, en l'état ou après transformation, conditionnés ou non ; la vente de produits du terroire et de produits régionaux alimentaires ou non.
Adresse
LE FOULON
26230 , VALAURIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/002063
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 25/01/2021 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 avenue Duchesne 26100 Romans-sur-Isère. Date de cessation des paiements : 22/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).