Entreprise : DE L EUCHE - SIREN 445 026 891
Identité
Dénomination
DE L EUCHE
SIREN (siège)
445 026 891
Date d'immatriculation au RNE
03/02/2003
Début d’activité
01/01/2003
Date de fin de la personne morale
02/02/2101
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Activités agricoles
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
L'EUCHE 53940 LE GENEST-SAINT-ISLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER RICHARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Le Genest-Saint-Isle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44502689100017
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Activités agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières, Installation photovoltaïques fixées ou intégrées à ses bâtiments
Adresse
L'EUCHE
53940 , LE GENEST-SAINT-ISLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2023
Siret
44502689100025
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
L'EUCHE
53940 , LE GENEST-SAINT-ISLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7224
Date d'ajout
17/12/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2019 : Partant : CHEVALIER Hervé, Gérant Modifié : CHEVALIER Richard, Gérant Modifié : CHEVALIER Brigitte, Lucienne, Madeleine, Gérant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2019 : Modifié : CHEVALIER Richard, Gérant, demeurant 8 chemin de la Monnerie - l'Euche 53940 Le Genest Saint-Isle Modifié : CHEVALIER Brigitte, Lucienne, Madeleine, Gérant, demeurant 6 chemin de la Monnerie - l'Euche 53940 Le Genest Saint-Isle
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).