Entreprise : SARL BOER ET FILS - SIREN 444 980 064
Identité
Dénomination
SARL BOER ET FILS
SIREN (siège)
444 980 064
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2003
Date de fin de la personne morale
23/01/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LD L'ESCALE 32720 VERGOIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOER DAVID
Nom d'usage
BOER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
MAITRE ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Vergoignan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44498006400018
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Maçonnerie - carrelage
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
LD "L'Escale"
32720 , Vergoignan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 27/05/2021. Dénomination de l'associé unique : TERRACOTTA, Auch : 753057207. Journal d'annonces légales : Le Petit Journal paru le 04/06/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
603
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Changement de domicile du gérant à compter du 01/12/2018 : - Modifié : BOER David, Gérant, demeurant 7 chemin de la Hountête - 32720 Vergoignan
Numéro d'observation
2906
Date d'ajout
13/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 30/08/2012 : - Partant : BOER Thierry, Co-Gérant - Changement de qualité : BOER David, Co-Gérant reste seul Gérant
Numéro d'observation
1617
Date d'ajout
16/06/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 20/05/2009: Ancien : 8 000 Euros Nouveau : 100 000 Euros
Numéro d'observation
2106
Date d'ajout
09/08/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/08/2006 : NOUVEAU : BOER Thierry, CO-GÉRANT CHANGEMENT DE QUALITE : BOER DAVID, GÉRANT(E) DEVIENT CO-GÉRANT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).