Entreprise : CADIAE - SIREN 444 945 984
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2019)
Dénomination
CADIAE
SIREN (siège)
444 945 984
Date d'immatriculation au RNE
27/01/2003
Fermeture de l'établissement - 44494598400011
- Date d'effet de la fermeture : 02/05/2003
Fermeture de l'établissement - 44494598400029
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2006
Fermeture de l'établissement - 44494598400037
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2016
Date de fin de la personne morale
26/01/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
20 RUE HENRI BRUNET 14280 AUTHIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRILEY CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
VAL D'ARRY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2003
Siret
44494598400011
Adresse
89 RUE D'HASTINGS
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2003
Siret
44494598400029
Code APE
853J
Adresse
19 QUAI DE JUILLET
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2006
Siret
44494598400037
Enseigne
CADIAE
Code APE
8810A - Aide à domicile
Activité principale
Aide à domicile
Adresse
20 RUE HENRI BRUNET
14280 , AUTHIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
244
Date d'ajout
09/01/2019
Description
Radiation du RCS de Caen le 09/01/2019 avec effet au 23/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
243
Date d'ajout
09/01/2019
Description
Dissolution à compter du 23/08/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/08/2018, liquidateur : Christophe FRILEY, siège de la liquidation : la Bruyère Tournay-sur-Odon 14310 Val d'Arry, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand en date du 15/11/2018
Numéro d'observation
5217
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2016
Numéro d'observation
105
Date d'ajout
08/01/2007
Description
Transfert du siège social à compter du 01/10/2006 : Ancienne adresse : 19 quai de juillet 14000 Caen Nouvelle adresse : 20 rue henri brunet 14280 Authie Transfert de l'établissement principal à compter du 01/10/2006 : Ancienne adresse : 19 quai de juillet 14000 Caen Nouvelle adresse : 20 rue henri brunet 14280 Authie
Numéro d'observation
3802
Date d'ajout
31/07/2003
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne adresse : 89 Rue d'Hastings, 14000 Caen. Nouvelle adresse : 19 Quai de Juillet, 14000 Caen. Changement de gérant. Ancien : LEROY née MARIN Christine. Nouveau : FRILEY Christophe. Date d'effet : 02/05/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).