Entreprise : O PRESENTS - SIREN 444 931 497
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2022)
Dénomination
O PRESENTS
SIREN (siège)
444 931 497
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2003
Fermeture de l'établissement - 44493149700028
- Date d'effet de la fermeture : 27/09/2022
Fermeture de l'établissement - 44493149700010
- Date d'effet de la fermeture : 27/09/2022
Date de fin de la personne morale
23/01/2063
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU SENTIER 81600 GAILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN CATHERINE , CHANTAL , SIMONE
Nom d'usage
VEDEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
GAILLAC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/01/2003
Siret
44493149700010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
3 RUE DU SENTIER
81600 , GAILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/2003
Siret
44493149700028
Code APE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT ET VENTE DE TOUS ARTICLES DE DECORATION DE LA MAISON, LUMINAIRES, PETITS MEUBLES, CADEAUX, LINGE DE MAISON, BIJOUX FANTAISIES, ARTICLES DE MAROQUINERIE
Adresse
RTE ROUTE DE TOULOUSE
81600 , GAILLAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5680
Date d'ajout
27/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Albi le 27/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2552
Date d'ajout
17/11/2004
Description
Dissolution anticipée de la société DECLARATION DE DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE : MME CATHERINE VEDEL (GERANTE) EST NOMMEE EN QUALITE DE LIQUIDATRICE. LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE AU SIEGE SOCIAL : 3 RUE DU DENTIER - 81600 GAILLAC. JOURNAL : LE TARN LIBRE DU 08.10.2004. Date d'effet : 23/09/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIBERATION DU CINQUIEME DU CAPITAL SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).