Entreprise : HASSELMANN & ASSOCIES - SIREN 444 883 664
Identité
Dénomination
HASSELMANN & ASSOCIES
SIREN (siège)
444 883 664
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2003
Début d’activité
20/12/2002
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Conseils aux entreprises - holding
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE LANCRY 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Berthou BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
Hasselmann HUGUES , JEAN , JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Adainville
Nom, Prénom(s)
Thibaut de Menonville THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
de Vaumas GREGOIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VICTOIRE AUDIT & CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/2002
Siret
44488366400039
Nom commercial
CULTURES CONCEPT
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseils aux entreprises - holding
Adresse
14 RUE DE LANCRY
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
44488366400021
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
102 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2002
Siret
44488366400013
Code APE
741G
Adresse
20 RUE DE L'EGLISE
78770 , AUTEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B1849146
Date d'ajout
04/05/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 04/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
23/07/2015
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 23/07/2015, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201502262, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 15/07/2015, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Bernard Rossignol , LIQUIDATEUR SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
09/07/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 09/07/2015 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Hugues jean-jacques Hasselmann, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans. Désigne SELARL Bauland-Gladel-Martinez en la personne de Me Carole Martinez Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SELARL Bauland-Gladel-Martinez en la personne de Me Carole Martinez , 7 rue de Caumartin 75009 Paris , Administrateur, maintient SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux , 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris , Mandataire judiciaire, maintient M. Perraud , Juge-commissaire, sous le numéro P201303705.
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
17/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 15/12/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 09/12/2014, soit jusqu'au 09/06/2015
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
07/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06/10/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 09/10/2014, soit jusqu'au 09/12/2014
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
31/03/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 31/03/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 09/04/2014, soit jusqu'au 09/10/2014
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
09/12/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 09-12-2013 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201303705 et a désigné juge commissaire : M. Rémy Perraud, juge commissaire suppléant : M. Jean Messinesi, administrateur : SELARL Bauland-Gladel-Martinez en la personne de Me Martinez 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux 62 Boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 09-04-2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
58190
Date d'ajout
20/10/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
58192
Date d'ajout
20/10/2004
Description
La société a par décision du 30/09/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/10/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).