Entreprise : MEDIA SERVICES MBD FRANCE. - SIREN 444 851 059
Identité
Dénomination
MEDIA SERVICES MBD FRANCE.
SIREN (siège)
444 851 059
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2003
Début d’activité
19/12/2002
Date de fin de la personne morale
06/02/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Conseil, média et achat d'espaces publicitaires
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
110 BD DE GRENELLE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Baillet OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
Bianciotto NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
EL GARTILI JAMAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
MEUNIER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
REVOLUTION 9
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/2002
Siret
44485105900055
Nom commercial
Media by Design
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil, média et achat d'espaces publicitaires
Adresse
110 BD DE GRENELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
22/04/2016
Siret
44485105900048
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil, média et achat d'espaces publicitaires
Adresse
2 ALL DES MOULINEAUX
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2002
Siret
44485105900014
Code APE
744B
Adresse
56 RUE DE LONDRES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/2007
Siret
44485105900022
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
8 RUE TITON
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/2013
Siret
44485105900030
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
63 BD DE MENILMONTANT
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
55751
Date d'ajout
01/10/2020
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003B0235731
Date d'ajout
29/09/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 29/09/2020
Numéro d'observation
62872
Date d'ajout
09/11/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 04/11/2016 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 16/08/2016 , désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
04/11/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris, a prononcé, en date du 04/11/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201603101, date de cessation des paiements le 16/08/2016, et a désigné : juge commissaire M. Christian Tessiot, juge commissaire suppléant M. François Thieffry, administrateurs la SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez, 7 rue de Caumartin 75009 Paris, et la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Jonathan El Baze, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission de gérer, liquidateurs la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, et la SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC. L'activité est maintenue jusqu'au 04/12/2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).