Entreprise : HIPPOCAMPE OCEAN INDIEN - SIREN 444 822 332
Identité
Dénomination
HIPPOCAMPE OCEAN INDIEN
SIREN (siège)
444 822 332
Date d'immatriculation au RNE
06/02/2003
Date de fin de la personne morale
05/02/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
10 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUDALIER PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/04/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/01/2003
Siret
44482233200011
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'IMPORTATION ET LA DISTRIBUTION EN GROS DEMI-GROS ET AU BETAIL D'ANIMAUX VIVANTS DE TOUS PRODUITS POUR ANIMALERIES AQUARIOPHILIE ET OISELLERIE ETC.. (mise en sommeil - cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale)
Adresse
10 RUE BENOITE BOULARD
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/2005
Siret
44482233200029
Adresse
41 RUE DES BENJOINS
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PETIT TAMPON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3611
Date d'ajout
06/09/2007
Description
Mise en sommeil cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale Date d'effet : 01/03/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1764
Date d'ajout
19/06/2006
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne mention : Petit Tampon - 41 rue Benjoin - 97430 LE TAMPON Nouvelle mention : 10 Rue Benoite Boulard - 97410 SAINT PIERRE CHANGEMENT DE GERANT Nomination de M. GOUDALIER Philippe - Bois de Nèfles - 3 Chemin des Agrumes - Saint Denis - 97490 SAINTE CLOTILDE en qualité de gérant en remplacement de Mme CADET épouse GILLES Françoise, gérante démissionnaire Date d'effet : 06/04/2006
Numéro d'observation
2174
Date d'ajout
18/07/2005
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne mention : 10 Rue Benointe Boulard - 97410 SAINT PIERRE Nouvelle mention : Petit Tampon - 41 Rue Benjoin - 97430 LE TAMPON CHANGEMENT DE GERANT Ancien gérant : M. GOUDALIER Philippe - 7 Chemin des Eucalyptus - Piton Bois de Nèfles - 97490 SAINT CLOTILDE Nouveau gérant : Mme CADET épouse GILLES Françoise, Marie, Thérèse - 21 Rue d'Armorique - 97427 ETANG SALE Date d'effet : 31/05/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).