Entreprise : SCI NOBILET - SIREN 444 802 425
Identité
Dénomination
SCI NOBILET
SIREN (siège)
444 802 425
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2003
Début d’activité
12/12/2002
Date de fin de la personne morale
14/01/2005
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble sis à Saint Clement de Valorgue (63660)Lieudit Mascortel,l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
LD MASCORTEL 63660 SAINT-CLEMENT-DE-VALORGUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOBILET JEAN-YVES , HENRI , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
LA CHAPELLE DES MARAIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/12/2002
Siret
44480242500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble sis à Saint Clement de Valorgue (63660)Lieudit Mascortel,l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement
Adresse
LD MASCORTEL
63660 , SAINT-CLEMENT-DE-VALORGUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6804
Date d'ajout
17/05/2019
Description
Radiation du RCS le 17/05/2019 avec effet au 17/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
141
Date d'ajout
27/01/2006
Description
Dissolution anticipée de la société Liquidateur:NOBILET Jean-Yves (ancien gérant),demeurant 83 rue de Saulzaie 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur Date d'effet : 30/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).