Entreprise : M.M.S. - SIREN 444 795 736
Identité
(Entreprise radiée le 29/04/2021)
Dénomination
M.M.S.
SIREN (siège)
444 795 736
Date d'immatriculation au RNE
16/01/2003
Fermeture de l'établissement - 44479573600016
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2018
Fermeture de l'établissement - 44479573600024
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2018
Date de fin de la personne morale
15/01/2102
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
34 RTE DE JOUY 77620 EGREVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABOURIN MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Egreville
Nom, Prénom(s)
SABOURIN MICHEL , FERNAND
Nom d'usage
SABOURIN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
EGREVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/2003
Siret
44479573600024
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
77620 , EGREVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.A. DU BOIS DES PLACES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/01/2003
Siret
44479573600016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION
Adresse
34 RTE 34 Route de Jouy
77620 , Egreville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11404
Date d'ajout
28/08/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8715
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Dissolution à compter du 31/03/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2019 siège de la liquidation Au siège social parution de la publicité légale La République e Seine et Marne du 25/03/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/01/2003
Description
Historique des observations depuis le 16/01/2003 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2003A88 le 16/01/2003 --- Publicité au Journal : L'ECLAIREUR DU GATINAIS --- Parution au Journal le 09/01/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).